Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 48, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bendzvej 4, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H Schaltz Consulting ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bendzvej 4, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smidstrup Strandvej 31, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: hsc@hsconsulting.dk (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 tilføjes Navne: H SCHALTZ Holding ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: H SCHALTZ CONSULTING ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidstrup Strandvej 31, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2016-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorfflund Alle 57, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-23 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorfflund Alle 57, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Direktion: Henrik Schaltz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggerådgivning og -styring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-02-14)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Legale ejere: Henrik Schaltz (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2013-02-07 tilføjes Navne: H SCHALTZ CONSULTING ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2013-02-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Schaltz (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2013-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-02-07 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-02-07 tilføjes Stiftere: Henrik Schaltz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Vedtægter: 2013-02-07 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-07)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)