Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-16 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Christian Engelhardt Kjeldskov (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Kjeldskov Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Lauritz Lykke Smed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Christian Engelhardt Kjeldskov (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og produktion af fødevarer eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 7, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 7, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Hjemmeside: www.madeindenmarkas.dk (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: post@madeindenmarkas.dk (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-13 tilføjes Binavne: MID DK A/S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 7, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2017-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 80, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Engelhardt Kjeldskov (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-18 tilføjes Bestyrelse: Lauritz Lykke Smed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-11-18 tilføjes Navne: MADE IN DENMARK A/S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-11-17 fjernes Navne: MADE IN DENMARK ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 80, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2014-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Olsbæk Strandvej 76, 2670 Greve (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Jens Kjeldskov Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Christian Engelhardt Kjeldskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af smagspræparater og krydderier (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2013-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-11-05 tilføjes Navne: MADE IN DENMARK ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2013-11-04 fjernes Navne: DOMUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-02-07)
Den 2013-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-05 tilføjes Vedtægter: 2013-11-05 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: Jens Kjeldskov Jensen, Morten Kjeldskov Jensen, Christian Engelhardt Kjeldskov (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Kjeldskov Jensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olsbæk Strandvej 76, 2670 Greve (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 1, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-13 tilføjes Direktion: Christian Engelhardt Kjeldskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 fjernes Direktion: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 1, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-07 tilføjes Direktion: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Navne: DOMUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-02-07)
Den 2013-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2013-02-07 tilføjes Stiftere: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)