Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Binavne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2013-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 1. august 2016 ApS. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2013-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUSPOWER ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2014-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: GREEN TECH CONNECTIONS ApS. (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PV Nees ApS. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2015-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Pure Energy Consult ApS. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2015-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Pure Energy Development A/S. (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Better Energy Holding A/S. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: REALNORDIC ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Better Energy Holding A/S. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2019-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC SUSTAINABLE FINANCE A/S. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Capital Invest 2020 ApS. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Better Energy Holding A/S. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Capital Invest 1-11-22 ApS. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JJDJ Holding ApS. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Adolfs Gade 10, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotssøvejen 8, 3., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-09-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-04-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-04-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotssøvejen 8, 3., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2021-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Donsvej 69, 6052 Viuf (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mdj@co2frit.dk (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-02 tilføjes Binavne: Co2frit.dk ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Donsvej 69, 6052 Viuf (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2013-01-28 tilføjes Direktion: Mikkel Dau Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Legale ejere: Mikkel Dau Jacobsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Navne: MIKKEL DAU HOLDING ApS (offentliggjort 2013-02-05)
Den 2013-01-28 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Dau Jacobsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2013-01-28 tilføjes Stiftere: Mikkel Dau Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Vedtægter: 2013-01-28 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2013-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-05)
Den 2013-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)