Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 84, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2013-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: LAROS ANDELE IV ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Hjemmeside: www.laros.dk (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mha@laros.dk (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Holst Aaen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2014-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 5, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 5, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-01-31 tilføjes Direktion: Morten Holst Aaen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-31 tilføjes Formål: Investering i andelsboliger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Legale ejere: LAROS ANDELE ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-01-31 tilføjes Navne: LAROS ANDELE III ApS (offentliggjort 2013-02-04)
Den 2013-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Stiftere: LAROS ANDELE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Vedtægter: 2013-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-04)
Den 2013-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)