Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-29 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Legale ejere: OLE LUNTANG HOLDING ApS, JENS WARTENBERG HOLDING ApS, CHRISTENSEN CONSULTING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Navne: AVANTI PEOPLE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Stiftere: Jette Sønderskov Christensen (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-02-12 fjernes Direktion: Ole Luntang Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2013-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Direktion: Ole Luntang Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2013-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-29 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Legale ejere: OLE LUNTANG HOLDING ApS, JENS WARTENBERG HOLDING ApS, CHRISTENSEN CONSULTING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Navne: AVANTI PEOPLE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Stiftere: Jette Sønderskov Christensen (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2013-01-29 tilføjes Vedtægter: 2013-01-29 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2013-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: AVANTI PEOPLE ApS. (offentliggjort 2016-09-15)