Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Jensen | 04.10.2013 | 29.09.2020 | direktør |
Finn Lægaard Jensen | 29.04.2013 | 04.10.2013 | direktør |
Carsten Jensen | 01.02.2013 | 29.04.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Lund Mollerup | 29.01.2020 | 16.04.2020 | formand |
Ole Schielder Kristoffersen | 29.01.2020 | 10.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carlos Finn Melia Christensen | 31.12.2018 | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Øvli Øvlesen | 02.02.2018 | 24.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thinggaard | 22.01.2018 | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Geza Oskar Balint | 15.12.2017 | 29.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Erik Frithiof Holmgren | 24.09.2014 | 24.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Roland Persson | 01.11.2013 | 08.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Finn Lægaard Jensen | 04.10.2013 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Frederiksen | 04.10.2013 | 17.03.2015 | formand |
Carsten Jensen | 29.04.2013 | 29.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Bach Holmegaard | 01.02.2013 | 09.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Lægaard Jensen | 01.02.2013 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |