Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fritz Vedel Leth | 30.05.2015 | 13.06.2024 | adm. dir |
Finn Høgsgaard | 28.01.2013 | 30.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Prisholm Jensen | 10.11.2017 | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Boye Schrøder | 06.06.2016 | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vinther Mikkelsen | 06.06.2016 | 10.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Vedel Leth | 28.01.2013 | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karl Kristian Vinther Mikkelsen | 28.01.2013 | 10.11.2017 | formand |
Finn Høgsgaard | 28.01.2013 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Høgsgaard | 28.01.2013 | 30.05.2015 | bestyrelsesmedlem |