Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2013-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PAPILIO.DK ApS. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2013-01-28 tilføjes Direktion: Jamil Shabany (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Legale ejere: Jamil Shabany (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2013-01-28 tilføjes Navne: MEM & ZIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-30)
Den 2013-01-28 tilføjes Reelle ejere: Jamil Shabany (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2013-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Stiftere: Jamil Shabany (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en diektør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Vedtægter: 2013-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-30)
Den 2013-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)