Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Legale ejere: AJ af 21.12.2018 Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-19 fjernes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Broe (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-19 fjernes Reelle ejere: Lars Broe (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Direktion: Lasse Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Gert Vestergård Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Gert Vestergård Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-21 tilføjes Vedtægter: 2020-04-21 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS, AJ af 21.12.2018 Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Broe (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Lars Broe (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: HHJ Holding, Hvidovre ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Broe (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Jørgensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-30 fjernes Reelle ejere: Lars Broe (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Lars Broe (direktør) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-12-22 fjernes Direktion: Hans Henrik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 85.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS, HHJ Holding, Hvidovre ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-09-13 fjernes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS, Hans Henrik Jørgensen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Broe, Hans Henrik Jørgensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-02 tilføjes Legale ejere: LARS BROE HOLDING ApS, Hans Henrik Jørgensen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Hans Henrik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Lars Broe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Engager 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-19 tilføjes Direktion: Lars Broe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-19 fjernes Direktion: Asbjørn Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, køb og salg af køkkenelementer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Navne: TREPOL ApS (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-18 fjernes Navne: TREPOL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2014-09-19 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engager 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2013-01-25 tilføjes Direktion: Asbjørn Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2013-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2013-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Navne: TREPOL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2013-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2013-01-25 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Stiftere: NICHE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-30)
Den 2013-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)