Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Reelle ejere | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Capital GES S.A.. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Triple Ring Technologies Inc. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2024-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-28 fjernes Bestyrelse: Leif Åke Linden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-28 tilføjes Direktion: Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-28 fjernes Direktion: Peter Kallermann (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby, Rasmus Rolighed Asmussen, Morten Bo Bjerregaard (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-05 fjernes Reelle ejere: Peter Kallermann (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-17 tilføjes Binavne: Cambiara ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Navne: Kallermann Revision, VAT and Payroll ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Navne: CAMBIARA ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Vedtægter: 2020-07-17 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-04 tilføjes Vedtægter: 2015-08-04 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-08-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2013-06-12 tilføjes Legale ejere: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-06-12 tilføjes Reelle ejere: Peter Kallermann (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2013-05-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Kallermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2013-05-20 fjernes Bestyrelse: Boye Kobæk Hartmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-20 tilføjes Direktion: Peter Kallermann (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2013-05-20 fjernes Direktion: Jacob Singh Risgaard Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationspladsen 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-21 tilføjes Bestyrelse: Boye Kobæk Hartmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-21 tilføjes Direktion: Jacob Singh Risgaard Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle outsourcing af administrative ydelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-01-31)
Den 2013-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: pk@kallermann.dk (offentliggjort 2013-01-31)
Den 2013-01-21 tilføjes Navne: CAMBIARA ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2013-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2013-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2013-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Stiftere: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Vedtægter: 2013-01-21 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2013-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-30)
Den 2013-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)