Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nielsen | 18.11.2014 | 31.05.2016 | direktion |
Jane Christensen | 25.01.2013 | 18.11.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ringsted | 09.07.2015 | 13.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Bigaard | 28.11.2014 | 31.05.2016 | bestyrelse |
Peter Fogh | 28.11.2014 | 31.05.2016 | formand |
Peter Nielsen | 26.11.2014 | 31.05.2016 | bestyrelse |
John Sommer Schmidt | 18.11.2014 | 31.05.2016 | bestyrelse |
Kent Larsen | 07.10.2014 | 18.11.2014 | bestyrelse |
Jane Christensen | 25.01.2013 | 18.11.2014 | bestyrelse |
Jim Bøjesen Hessellund Pedersen | 25.01.2013 | 18.11.2014 | formand |
Morten Skou | 25.01.2013 | 07.10.2014 | bestyrelse |