Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Boet efter Jens Tykgaard Mortensen | 21.01.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Morten Arnth Nielsen | 21.01.2013 | 01.08.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Anna Arnth Jensen | 21.01.2013 | 31.07.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Johannes Kjærgaard Nielsen | 21.01.2013 | 15.06.2017 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Gertrud Arnth Jessen | 21.01.2013 | 14.06.2017 | 25,00-33,32% | 25,00 % |