Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Vedtægter | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 1. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Binavne: TIGERBUS REJSER A/S, TIGER REJSER A/S, THY REJSER A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-23 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: df@degraabusser.dk (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Legale ejere: KACHRI HOLDING ApS, Jens Ejner Faber, Lars Mikael Jørgensen, Lars Martin Jørgensen, Lars Morten Jørgensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Navne: DGB 2020 A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Reelle ejere: Lars Martin Jørgensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Stiftere: L.M.J. II ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-03-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-21 fjernes Bestyrelse: Lars Martin Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-21 fjernes Direktion: Lars Martin Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-07 tilføjes Navne: DGB 2020 A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-07-06 fjernes Navne: DE GRAA BUSSER A/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-07 tilføjes Vedtægter: 2020-07-07 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-07-23 Statstidende Dekret
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Lars Mikael Jørgensen, Lars Martin Jørgensen, Lars Morten Jørgensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Lars Morten Jørgensen, Lars Mikael Jørgensen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Martin Jørgensen (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Lars Martin Jørgensen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 1. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 1. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-02 fjernes Binavne: My Way Travel A/S (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 1. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: df@degraabusser.dk (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2018-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: martin@degraabusser.dk (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Binavne: My Way Travel A/S (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2017-12-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@degraabusser.dk (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2017-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: mag@degraabusser.dk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Morten Jørgensen (formand) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2016-08-15 fjernes Bestyrelse: Marianne Asta Jørgensen (formand) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-14 fjernes Bestyrelse: Lars Morten Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: Lars Morten Jørgensen, Lars Mikael Jørgensen, KACHRI HOLDING ApS, Jens Ejner Faber (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-10 fjernes Legale ejere: KACHRI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mag@degraabusser.dk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: mj@centrumturist.dk (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureau og turistvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2014-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2014-01-14 tilføjes Vedtægter: 2014-01-14 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: DE GRAA BUSSER A/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2013-06-30 fjernes Navne: DE GRAA BUSSER 2013 A/S (offentliggjort 2013-01-24)
Den 2013-04-26 tilføjes Legale ejere: KACHRI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-02-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Martin Jørgensen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2013-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2013-01-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Morten Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2013-01-23 tilføjes Binavne: TIGERBUS REJSER A/S, TIGER REJSER A/S, THY REJSER A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Direktion: Lars Martin Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2013-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-23 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@centrumturist.dk (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2013-01-23 tilføjes Navne: DE GRAA BUSSER 2013 A/S (offentliggjort 2013-01-24)
Den 2013-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2013-01-23 tilføjes Stiftere: L.M.J. II ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2013-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-24)