Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ole Lindberg | 01.01.2021 | 16.07.2024 | adm. dir |
Rolf Karsten Smith | 24.01.2013 | 01.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Karsten Smith | 05.08.2013 | 19.08.2024 | formand |
Jens Ole Lindberg | 05.08.2013 | 16.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dag Winther Svendsen | 05.08.2013 | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Karsten Smith | 24.01.2013 | 05.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Døvigen | 24.01.2013 | 05.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pål Torleif Raaum | 24.01.2013 | 05.08.2013 | formand |