Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Hallum | 15.09.2021 | formand |
Michael Juul Hansen | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Blom Iversen | 16.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Peter Grand | 16.01.2013 | 15.09.2021 | formand |
Morten Hallum | 16.01.2013 | 14.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ray Pedersen | 16.01.2013 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bente Jørgensen | 16.01.2013 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |