Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tremhøjvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Freesiavej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 tilføjes Reelle ejere: Torben Hvillum Antonsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-25)
Den 2017-03-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-25)
Den 2017-03-23 fjernes Revisor: Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-03-25)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Freesiavej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-12 tilføjes Revisor: Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-03-25)
Den 2015-11-12 fjernes Revisor: BRØGGER REVISION HORSENS ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2013-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2013-01-23 tilføjes Direktion: Torben Hvillum Antonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinarbejde, serviceydelser og nandetimer og andet dermed beslægtet virksomhed, samt finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-01-24)
Den 2013-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Navne: THA - SERVICE ApS (offentliggjort 2013-01-23)
Den 2013-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-25)
Den 2013-01-23 tilføjes Revisor: BRØGGER REVISION HORSENS ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2013-01-23 tilføjes Stiftere: Torben Hvillum Antonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Vedtægter: 2013-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-23)
Den 2013-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Legale ejere: Torben Hvillum Antonsen (offentliggjort 2015-11-24)