Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-26 fjernes Interessenter: VEKTOR ENERGI INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-26 fjernes Navne: MAGDEBURG SOLENERGI 1 K/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-26 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Bestyrelse: Lars Langelund Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Peder Højbjerg Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Bestyrelse: Carsten Pedersen Rise (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at investere i solcelleanlæg og/eller solcelleparker samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Navne: MAGDEBURG SOLENERGI 1 K/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Navne: VF SOLENERGI 2 K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Pedersen Rise (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Interessenter: VEKTOR ENERGI INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Navne: VF SOLENERGI 2 K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)