Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2013-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: NUPARK ACCELERACE INVEST K/S. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Bestyrelse: Niels Jensen (formand) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Direktion: Peter Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-26 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Legale ejere: Den Midtjyske Iværksætterfond (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Navne: MIDTJYSK INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Stiftere: Den Midtjyske Iværksætterfond (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Peter Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Leo Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-08 tilføjes Bestyrelse: Thor Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-06-08 fjernes Bestyrelse: Niels Jesper Jespersen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 91.140,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-06-24 tilføjes Vedtægter: 2015-06-24 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-06-17 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-06-17 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 89.140,00 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Legale ejere: Den Midtjyske Iværksætterfond (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-03-31 tilføjes Vedtægter: 2015-03-31 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere sine midler i videnstunge og innovative virksomheder sammen med andre investorer. Investeringerne kan ligeledes foretages som lån, eventuelt med ret til konvertering af selskabskapital. Selskabet kan selv eller i samarbejde med andre igangsætte, udvikle og implementere aktiviteter, der har som formål at udvikle nye videnstunge og innovative virksomheder. Selskabets aktiviteter kan udøves enten direkte eller indirekte gennem helt eller delvist ejede selskaber eller andre juridiske personer. Eventuelle gevinster opnået i forbindelse med investeringer foretaget af selskabet, skal anvendes til foretagelse af yderligere investeringer i overensstemmelse med selskabets formål. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 87.040,00 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-01-13 tilføjes Vedtægter: 2015-01-13 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 85.440,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 83.840,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Jesper Jespersen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2014-06-10 fjernes Bestyrelse: Poul Arne Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 82.920,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2013-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-16 tilføjes Bestyrelse: Eskil Bielefeldt (næstformand) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2013-04-16 fjernes Bestyrelse: Bent Bjerggaard Mikkelsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 tilføjes Bestyrelse: Bent Bjerggaard Mikkelsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Direktion: Leo Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2012-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-26 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Navne: MIDTJYSK INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-11-26 tilføjes Stiftere: Den Midtjyske Iværksætterfond (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)