Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 42, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-11 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: Boris@ibzfoodstudio.com (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: Boris Buono Stamer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: TICKLE ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Boris Buono Stamer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Stiftere: Morten Halborg-Møller, Boris Buono Stamer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-11-25 Statstidende Dekret
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Boris Buono Stamer (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 42, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 42, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Boris@ibzfoodstudio.com (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2021-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: hello@tickle.dk (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør alene (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 42, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 23, 3., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-05-30 tilføjes Legale ejere: Boris Buono Stamer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-05-30 tilføjes Reelle ejere: Boris Buono Stamer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-05-29 fjernes Direktion: Morten Halborg-Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@tickle.dk (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2013-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 23, 3., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-01-11 tilføjes Direktion: Morten Halborg-Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive eventvirksomhed samt hermed beslægtet formål (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-11 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Navne: TICKLE ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Stiftere: Morten Halborg-Møller, Boris Buono Stamer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2013-01-11 tilføjes Vedtægter: 2013-01-11 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2013-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2013-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)