Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Romlundvej 38, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romlundvej 38, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-22 fjernes Direktion: Henrik Præstgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Direktion: Henrik Præstgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-22 fjernes Navne: LØGSTRUP VOGNMANDSFORRETNING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-21 tilføjes Navne: LØGSTRUP VOGNMANDSFORRETNING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Stiftere: Jens Børge Nielsen, Henrik Præstgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Stiftere: Jens Børge Nielsen, Henrik Præstgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Vedtægter: 2013-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)