Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-15 tilføjes Legale ejere: FAVEO ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-15 fjernes Legale ejere: JO.B HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-14 fjernes Legale ejere: FAVEO ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-15 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Ottesen Lønstrup (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-14 fjernes Reelle ejere: Mikkel Ottesen Lønstrup (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-08-16 tilføjes Bestyrelse: Frede Clausen (formand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Vedtægter: 2023-08-16 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 tilføjes Legale ejere: FAVEO ApS, JO.B HOLDING ApS, SØNDERGAARD MEDIA HOLDING ApS, PSP HOLDING ApS, wilfredel 2 UG (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: SØNDERGAARD MEDIA HOLDING ApS, FAVEO ApS, JO.B HOLDING ApS, PSP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-28 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Ottesen Lønstrup, Dennis Zaar Søndergaard (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Mikkel Ottesen Lønstrup, Dennis Zaar Søndergaard (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Reelle ejere: Dennis Zaar Søndergaard (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-12-16 fjernes Reelle ejere: Dennis Zaar Søndergaard (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-04-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 15, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Hjemmeside: www.radioanalyzer.com (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 15, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannes Hofmeisters Vej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-05 tilføjes Direktion: Mikkel Ottesen Lønstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-05 fjernes Direktion: Per Søndergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-06 tilføjes Legale ejere: SØNDERGAARD MEDIA HOLDING ApS, FAVEO ApS, JO.B HOLDING ApS, PSP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2013-06-06 tilføjes Reelle ejere: Dennis Zaar Søndergaard, Mikkel Ottesen Lønstrup (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2013-06-05 fjernes Reelle ejere: Mikkel Ottesen Lønstrup (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2013-01-21 tilføjes Hovedbranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2013-03-13)
Den 2013-01-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes Hofmeisters Vej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2013-01-17 tilføjes Direktion: Per Søndergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere, markedsføre og sælge IT-værktøjer, journalistiske ydelser og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Navne: RADIOANALYZER ApS (offentliggjort 2013-01-21)
Den 2013-01-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Ottesen Lønstrup (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2013-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Stiftere: PSP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Vedtægter: 2013-01-17 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2013-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-21)
Den 2013-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)