Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Direktion | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-08 tilføjes Vedtægter: 2016-03-08 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-06-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-12-21 tilføjes Legale ejere: MOC I ApS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-08-04 tilføjes Direktion: Martin Phillip Maleshyn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Direktion: Kim Olvar Rask Ebdrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Bestyrelse: Kim Olvar Rask Ebdrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Reelle ejere: Martin Phillip Maleshyn, Ole Christensen, Karl Christian Andreas Høgh Lausten (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsgården 14, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Bestyrelse: Kim Olvar Rask Ebdrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Direktion: Kim Olvar Rask Ebdrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med erhvervelse, udlejning og administration af fast ejen-dom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Navne: CURA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-01-17)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-03 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2013-01-03 tilføjes Stiftere: MOCK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-01-03 tilføjes Vedtægter: 2013-01-03 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-17)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)