Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Vedtægter | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Formål | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-08 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-08 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 18, 1. th., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ryevej 4, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Hjemmeside: www.lyngby.com (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lyngby.com (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Busch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Benjamin Hilfling Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-15 fjernes Binavne: DANSK DESIGNS A/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Bestyrelse: Carina Boon Ørum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 fjernes Bestyrelse: Annette Magda Skou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 tilføjes Binavne: DANSK DESIGNS A/S, Lyngby by Hilfling A/S, Lyngby Shop A/S, Hilfling Design A/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-06-03 fjernes Binavne: DANSK DESIGNS ApS, Lyngby by Hilfling ApS, Lyngby Vasen ApS, Lyngby Shop ApS, Lyngby ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 tilføjes Bestyrelse: Annette Magda Skou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-29 tilføjes Navne: Lyngby A/S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-28 fjernes Navne: HILFLING DESIGN ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ryevej 4, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ryevej 4, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ryevej 4, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 20, 1., 1208 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Binavne: Lyngby by Hilfling ApS, Lyngby Vasen ApS, Lyngby Shop ApS, Lyngby ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-12 tilføjes Vedtægter: 2015-11-12 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-30 tilføjes Legale ejere: Daniel Hilfling Holding ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-07-30 fjernes Legale ejere: Daniel Hilfling Petersen (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 20, 1., 1208 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 13, 1208 København K (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 13, 1208 København K (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2014-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bustrupgade 11, 1737 København V (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-06 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2014-06-06 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for design og salg af brugskunst, samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-07-23 tilføjes Vedtægter: 2013-07-23 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2013-01-20 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-03-14)
Den 2013-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bustrupgade 11, 1737 København V (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2013-01-14 tilføjes Binavne: DANSK DESIGNS ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-01-14 tilføjes Direktion: Daniel Hilfling Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Legale ejere: Daniel Hilfling Petersen (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2013-01-14 tilføjes Navne: HILFLING DESIGN ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-01-14 tilføjes Reelle ejere: Daniel Hilfling Petersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2013-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-14 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Stiftere: Daniel Hilfling Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)