Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 7, 2. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 7, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 7, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2016-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 42, 2. 6., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: simon.kornvig@icloud.com (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: simon.kornvig@hotmail.com (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 42, 2. 6., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-02-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 tilføjes Interessenter: Simon Kornvig (offentliggjort 2013-02-15)
Den 2013-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: simon.kornvig@hotmail.com (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-02-14 tilføjes Navne: Kornvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)