Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-21 tilføjes Navne: Evidens Instituttet v/Kristian Lund (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2015-01-20 fjernes Navne: KLUND MEDIA (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kl@klund-media.dk (offentliggjort 2013-09-11)
Den 2013-09-11 tilføjes Navne: KLUND MEDIA (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2013-09-10 fjernes Navne: Lunds Projekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-01 tilføjes Navne: Lunds Projekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 16, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-01 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-01 tilføjes Interessenter: Kristian Lund (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)