Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 209, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-02 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-02 fjernes Interessenter: Kristina Babette Larsen, Charlotte Palm Axel (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: cpaxel@gmail.com (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-02 fjernes Navne: Yogafactory (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-02 fjernes Reelle ejere: Kristina Babette Larsen, Charlotte Palm Axel (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-02 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 209, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjørlingsvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-23 tilføjes Navne: Yogafactory (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2013-08-22 fjernes Navne: Om-factory I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjørlingsvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2013-03-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2013-03-01 tilføjes Interessenter: Kristina Babette Larsen, Charlotte Palm Axel (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2013-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cpaxel@gmail.com (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2013-03-01 tilføjes Navne: Om-factory I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kristina Babette Larsen, Charlotte Palm Axel (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-12-14)