Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 41, 2., 1161 København K (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2016-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WeThink Invest ApS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: WeThink P/S. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: WeThink P/S. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean Blue Coffee ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: WeThink Ventures ApS. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: WeThink P/S. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WeThink P/S. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: WeThink Ventures ApS. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WeThink Nordic ApS. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvergade 17, 1., 1463 København K (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: Algreen Holst Holding ApS, PT Ventures Holding ApS (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: WeThink Holding ApS (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-05-13 tilføjes Legale ejere: WeThink Holding ApS (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-05-13 fjernes Legale ejere: Ghita Algreen Holst, Hans Patrik Martin Thelin (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 17, 1., 1463 København K (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 21, st., 1208 København K (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 tilføjes Navne: WeThink Invest ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 fjernes Navne: Komplementarselskabet WeThink ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 tilføjes Vedtægter: 2018-06-14 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementarselskab og at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-30 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: Komplementarselskabet WeThink ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2017-03-27 fjernes Navne: WETHINK ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2017-03-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hostrup Allerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: WeThink Invest ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Jan Flemming Larsen (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Flemming Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Jan Flemming Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 21, st., 1208 København K (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2014-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 12, 3., 1112 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-04-23 tilføjes Direktion: Jan Flemming Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 12, 3., 1112 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-01-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Flemming Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-10 tilføjes Direktion: Ghita Algreen Holst (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor reklame, marketing, kommunikation og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2013-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2013-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Legale ejere: Jan Flemming Larsen, Ghita Algreen Holst, Hans Patrik Martin Thelin (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2013-01-10 tilføjes Navne: WETHINK ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2013-01-10 tilføjes Reelle ejere: Ghita Algreen Holst, Hans Patrik Martin Thelin (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-10 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Stiftere: Hans Patrik Martin Thelin, Ghita Algreen Holst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Vedtægter: 2013-01-10 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2013-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-15)
Den 2013-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)