Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kristian Houlberg Øllegaard | 01.01.2013 | 07.01.2013 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Plecto ApS (CVR 34737460) | NORMAL | 08.07.2019 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Fenerum ApS (CVR 40430989) | NORMAL | 11.12.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Fenerum ApS (CVR 40430989) | NORMAL | 24.04.2019 | 02.07.2019 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Fenerum ApS (CVR 40430989) | NORMAL | 25.03.2019 | 23.04.2019 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Plecto ApS (CVR 34737460) | NORMAL | 29.05.2018 | 07.07.2019 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
KRISTIAN ØLLEGAARD ApS (CVR 34904413) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 08.01.2013 | 29.05.2018 | 100,00% | 100,00% |