Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rohdenvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-14 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af motorcykler (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Legale ejere: LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Navne: LAUGE JENSEN ENGINEERING ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Stiftere: LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rohdenvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 42, 8751 Gedved (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Direktion: Uffe Lauge Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 42, 8751 Gedved (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2014-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 154, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af motorcykler (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2014-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-07-02 tilføjes Direktion: Uffe Lauge Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-07-02 fjernes Direktion: Frank Troelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af motorer og motordele til motorcykler, salg af motorcykelkomponenter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Navne: LAUGE JENSEN ENGINEERING ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2014-07-01 fjernes Navne: ROHJOH ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-07-02 tilføjes Vedtægter: 2014-07-02 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Direktion: Frank Troelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-04-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 154, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2013-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-14 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2013-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Legale ejere: LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Navne: ROHJOH ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2013-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Stiftere: LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)