Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2013-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EM-FIBERGLAS A/S. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: EM-FIBERGLAS A/S. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EM-FIBERGLAS A/S. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2022-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMF Ejendomme A/S. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-02-08 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ove Jensen, Astrid Jensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-02-07 fjernes Reelle ejere: Jørgen Ove Jensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2013-01-10 tilføjes Direktion: Jørgen Ove Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i EM Fiberglas A/S og anlægsinvesteringer i værdipapirer i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 95.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Legale ejere: JØRGEN OVE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2013-01-10 tilføjes Navne: A+A HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2013-01-10 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ove Jensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2013-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2013-01-10 tilføjes Stiftere: JØRGEN OVE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Vedtægter: 2013-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2013-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)