Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Halfdan Schmidt | 31.12.2012 | 15.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Heine Rasmussen | 18.05.2015 | 15.08.2023 | formand |
Torben Bjerre-Madsen | 31.03.2014 | 18.05.2015 | formand |
Birger Heine Rasmussen | 31.03.2014 | 17.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lyng | 06.09.2013 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Bræmer-Jensen | 06.09.2013 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Halfdan Schmidt | 31.12.2012 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Maan Tokkesdal | 31.12.2012 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |