Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-22 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-22 tilføjes Navne: Heimstaden Frederiksberg Residential ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: Heimstaden Frederiksberg Invest 1 ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Kristian Bo Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Byrgesen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-05-24 tilføjes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-05-24 fjernes Bestyrelse: Lars Patrik Hall (formand) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-24 tilføjes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Lars Patrik Hall (direktør) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3., 1264 København K (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3., 1264 København K (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-10 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 22, 2. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Patrik Hall (formand) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2016-10-14 fjernes Bestyrelse: Rasmus Nørgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-14 tilføjes Direktion: Lars Patrik Hall (direktør) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2016-10-14 fjernes Direktion: Philip Marker (direktør) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Navne: Heimstaden Frederiksberg Invest 1 ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2016-10-13 fjernes Navne: RESIREAL NSF-NORTH FREDERIKSBERG 1 ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2016-10-14 tilføjes Vedtægter: 2016-10-14 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Philip Marker (direktør) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-04-25 fjernes Direktion: Søren Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-02-17 tilføjes Bestyrelse: Jacob Nowak Chemnitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 22, 2. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 72, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-11-03 tilføjes Bestyrelse: Rune Højby Kock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 72, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-06-05)
Den 2014-06-25 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Nørgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-25 fjernes Bestyrelse: Jørn Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-04 tilføjes Bestyrelse: Jørn Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-25 tilføjes Direktion: Søren Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-25 fjernes Direktion: Peter Mering (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-04 tilføjes Direktion: Peter Mering (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-25 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Frederiksberg Residential Holding ApS (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-06-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2014-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Navne: RESIREAL NSF-NORTH FREDERIKSBERG 1 ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2014-06-03 fjernes Navne: ApS KRP NR. 3033 (offentliggjort 2014-06-05)
Den 2014-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2014-06-04 tilføjes Vedtægter: 2014-06-04 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-06-05)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Navne: ApS KRP NR. 3033 (offentliggjort 2014-06-05)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)