Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kenn Kjærulff Lassen | 01.08.2022 | 05.09.2023 | adm. dir |
Flemming Ruby | 09.01.2013 | 31.07.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Emil Vidar Eythorsson | 11.11.2022 | 05.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kenn Kjærulff Lassen | 13.02.2018 | 05.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hjörtur Valdemar Erlendsson | 23.05.2014 | 05.09.2023 | formand |
Flemming Ruby | 09.01.2013 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Haraldur Árnason | 09.01.2013 | 13.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jón Gudmann Pétursson | 09.01.2013 | 23.05.2014 | formand |