Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Fisker Olesen | 01.06.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Rud Budtz | 30.01.2013 | 01.06.2022 | adm. dir |
Uffe Bak-Aagaard | 04.01.2013 | 30.01.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Fisker Olesen | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Bak-Aagaard | 29.11.2019 | formand |
Jens Rasmussen | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Boysen | 03.04.2020 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Rud Budtz | 29.11.2019 | 03.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Bak-Aagaard | 25.04.2019 | 28.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Yde Holst | 11.08.2015 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Gammeltoft | 12.03.2015 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Abildtrup Pedersen | 30.01.2013 | 29.11.2019 | formand |
Erik Sejersen | 30.01.2013 | 11.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Walther Vang Valentin | 30.01.2013 | 12.03.2015 | næstformand |
Jens Rasmussen | 04.01.2013 | 30.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kirkegaard Kortbæk | 04.01.2013 | 30.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 04.01.2013 | 30.01.2013 | formand |