Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2014-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: FORWARD PHARMA A/S. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2017-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 1 januar 2016 ApS. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1., 1100 København K (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Danmarks Eksport- og Investeringsfond (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-14 tilføjes Legale ejere: NB FP INVESTMENT SLP ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2014-10-14 fjernes Legale ejere: Biotechnology Value Fund II, L.P. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Det er selskabets formål at genere overskud ved at foretage, overvåge, udvikle og realisere investeringer i Forward Pharma A/S, enten direkte eller gennem helt eller delvist ejede holdingselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Legale ejere: Biotechnology Value Fund II, L.P., Biotechnology Value Fund, L.P. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2014-05-30 fjernes Legale ejere: Biotechnology Value Fund II, L.P. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1., 1100 København K (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2013-01-04 tilføjes Direktion: NB FP INVESTMENT GENERAL PARTNER ApS (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2013-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-01-04 tilføjes Interessenter: NB FP INVESTMENT GENERAL PARTNER ApS (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2013-01-04 tilføjes Legale ejere: Biotechnology Value Fund II, L.P., VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2013-01-04 tilføjes Navne: NB FP INVESTMENT K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2013-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)