Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2013-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORD BRANDS ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PROSHAVE ApS. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2023-08-22 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-22 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 17, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 17, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-09-15 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2020-09-15 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-08-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 17, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2016-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 12, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 12, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-02 tilføjes Direktion: Anders Melsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formuepleje og anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Legale ejere: Anders Melsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-01-02 tilføjes Navne: NORD BRANDS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2013-01-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Melsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2013-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2013-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-02 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2013-01-02 tilføjes Stiftere: Anders Melsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Vedtægter: 2013-01-02 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2013-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2013-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)