Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 15, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Johnny Koch Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Legale ejere: Johnny Koch Hansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Navne: GUITARA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Reelle ejere: Johnny Koch Hansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Stiftere: Johnny Koch Hansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 15, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 15, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 15, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhøj 52, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er Formueforvaltning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-08-01 tilføjes Vedtægter: 2013-08-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-02-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Koch Hansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhøj 52, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Johnny Koch Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Johnny Koch Hansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Navne: GUITARA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Stiftere: Johnny Koch Hansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)