Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 55, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 9, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 9, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 60, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jakobblom@mac.com (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: jb@anew.dk (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 60, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2020-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldmestergade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@anew.dk (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-26 fjernes Bestyrelse: Axel Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-06-25 tilføjes Vedtægter: 2014-06-25 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2014-06-25 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldmestergade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2014-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 9, st. 1., 1169 København K (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-08 tilføjes Bestyrelse: Axel Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-08 fjernes Bestyrelse: Birthe Marie Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Direktion: Jakob Blom (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-08 fjernes Direktion: Axel Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureau og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Vedtægter: 2014-01-08 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 9, st. 1., 1169 København K (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2013-01-08 tilføjes Bestyrelse: Birthe Marie Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-08 tilføjes Direktion: Axel Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-01-28)
Den 2013-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Legale ejere: ALL RIGHT LIVING ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2013-01-08 tilføjes Navne: ARRA P/S (offentliggjort 2013-01-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Reelle ejere: Jakob Blom (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2013-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-01-08 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-01-08 tilføjes Stiftere: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 7/1-2013 ApS, Axel Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2013-01-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)