Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 63, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Direktion: Thomas Broe-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-26 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-26 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Kontaktoplysninger: tba@fsncapital.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Legale ejere: Thomas Broe-Andersen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Navne: TBA HOLDING 3 ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 58.125,00 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-20 tilføjes Direktion: Thomas Broe-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Thomas Broe-Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 63, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2015-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Almevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: tba@fsncapital.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-08 tilføjes Direktion: Thomas Broe-Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2013-10-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, drive investeringsvirksomhed, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-10-08 tilføjes Navne: TBA HOLDING 3 ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-10-07 fjernes Navne: ApS KRP NR. 3017 (offentliggjort 2013-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2013-10-08 tilføjes Vedtægter: 2013-10-08 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Broe-Andersen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Navne: ApS KRP NR. 3017 (offentliggjort 2013-01-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)