Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bo Larsen | 14.06.2022 | formand |
Martin Heine Sørensen | 14.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Juel-Winther | 20.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Albin Hansen | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Arne Nielsen | 12.12.2017 | 14.06.2022 | formand |
Carsten Bo Larsen | 12.12.2017 | 13.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Schiødt Visby | 09.03.2015 | 14.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Kyed | 07.04.2014 | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bernth | 19.12.2012 | 13.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Werner Munck | 19.12.2012 | 12.12.2017 | formand |
Kenneth Madsen | 19.12.2012 | 09.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Boye Bo Nielsen | 19.12.2012 | 07.04.2014 | bestyrelsesmedlem |