Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 167, 8361 Hasselager (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 167, 8361 Hasselager (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2012-12-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B Green by Callapor A/S. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2018-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bgreen Mundo ApS. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 167, 8361 Hasselager (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 167, 8361 Hasselager (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 167, 8361 Hasselager (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2012-12-24 tilføjes Direktion: Erik Nørum Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-12-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Legale ejere: Erik Nørum Pedersen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-12-24 tilføjes Navne: TØSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-12-24 tilføjes Reelle ejere: Erik Nørum Pedersen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2012-12-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-24 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-24 tilføjes Stiftere: Erik Nørum Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Vedtægter: 2012-12-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-12-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)