Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Hjemmeside | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkestræde 9, 2., 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: al@revisorhuset-holstebro.dk (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Legale ejere: Bjarne Nielsen, Arne Lauritsen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET REVISORHUSET HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Stiftere: Bjarne Nielsen, Arne Lauritsen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 fjernes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Bjarne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-16 fjernes Hjemmeside: www.revisorhuset-holstebro.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-08-11 tilføjes Hjemmeside: www.revisorhuset-holstebro.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2013-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: al@revisorhuset-holstebro.dk (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestræde 9, 2., 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Bjarne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Revisorhuset Holstebro P/S. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Nielsen, Arne Lauritsen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET REVISORHUSET HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Stiftere: Bjarne Nielsen, Arne Lauritsen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Vedtægter: 2013-01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)