Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Revisor: Dansk Revision Næstved Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-12 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Råmosevej 11, 4672 Klippinge (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råmosevej 11, 4672 Klippinge (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-01-25 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-01-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-10-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-10-06 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 6, 4600 Køge (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: VENGA TRAVEL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2013-01-16)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galoche Alle 6, 4600 Køge (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2012-11-22 tilføjes Direktion: Mette Kühnel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Navne: VENGA TRAVEL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-11-22 tilføjes Reelle ejere: Mette Kühnel, Jesper Kühnel (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2012-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-22 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Stiftere: Pro-Sana Healthcare SL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Vedtægter: 2012-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)