Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 2., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Ib Ussing Andersen (formand) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Direktion: Kristian Ussing Andersen (direktion) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Hjemmeside: www.playgroundproduction.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: ku@playgroundproduction.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Legale ejere: Napfugl ApS, PLAYGROUND PRODUCTION ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Navne: PLAYGROUND PRODUCTION ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Reelle ejere: Kristian Ussing Andersen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Stiftere: BJØRNDAHL ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: PLAYGROUND PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-22 tilføjes Legale ejere: PLAYGROUND PRODUCTION ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-22 fjernes Legale ejere: NIKOLAJ JUNGERSEN ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 2., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 1201., 2200 København N (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 1201., 2200 København N (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15 1211., 2200 København N (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Hjemmeside: www.playgroundproduction.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ku@playgroundproduction.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-06 tilføjes Bestyrelse: Ib Ussing Andersen (formand) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Kristian Ussing Andersen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.001,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Napfugl ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-07-01 fjernes Direktion: Anders Ege Bjørndahl (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: RAP ApS, Napfugl ApS (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: Napfugl ApS (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: Napfugl ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-27 fjernes Legale ejere: Napfugl ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-26 fjernes Legale ejere: Napfugl ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: Napfugl ApS, RAP ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: RAP ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2014-11-27 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Kristian Ussing Andersen (direktion) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-07-18 tilføjes Legale ejere: RAP ApS, NIKOLAJ JUNGERSEN ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15 1211., 2200 København N (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Anders Ege Bjørndahl (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tv-, film- og produktionsselskab samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Navne: PLAYGROUND PRODUCTION ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Stiftere: BJØRNDAHL ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Vedtægter: 2013-01-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-11)