Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-28 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Legale ejere: LOUI S. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Navne: INTER-FURN ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Reelle ejere: Loui Kruse Sørensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Stiftere: LOUI S. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Direktion: Loui Kruse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2013-01-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2012-12-28 tilføjes Direktion: Loui Kruse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med inventar og indretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-28 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Legale ejere: LOUI S. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Navne: INTER-FURN ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Reelle ejere: Loui Kruse Sørensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Stiftere: LOUI S. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2012-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)