Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Bestyrelse: Morten Gerner (næstformand) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Direktion: Tanja Sølvkjær Frandsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-27 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Legale ejere: AniCura AB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Navne: ANICURA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Stiftere: Alan-Amit Pai (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANICURA ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANICURA PROPERTY ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Bestyrelse: Francisco Agustin Lobbosco (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Gerner (næstformand) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Jakko Vinken (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-20 tilføjes Direktion: Malin de Maré (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-06-20 fjernes Direktion: Ann Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Ann Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Peter Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Tanja Sølvkjær Frandsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-07 tilføjes Direktion: Tanja Sølvkjær Frandsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-05-07 fjernes Direktion: Björn Larssn (direktør) (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelstykket 11, 2450 København SV (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Direktion: Peter Daniel Dahlberg (direktør) (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-04-10 fjernes Direktion: Peter Daniel Dahlberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelstykket 11, 2450 København SV (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kajerødvej 42, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-19 tilføjes Direktion: Björn Larssn (direktør) (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2016-09-19 fjernes Direktion: Mihai Antoniu Gherman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og andre aktiver i selskaber. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2014-04-10 tilføjes Navne: ANICURA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2014-04-09 fjernes Navne: DJURSJUKHUSGRUPPEN DANMARK HOLDINGApS (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2014-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2014-04-10 tilføjes Vedtægter: 2014-04-10 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2013-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kajerødvej 42, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2013-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2013-06-12)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2013-06-12)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-04 fjernes Direktion: Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-27 tilføjes Direktion: Carl Gabriel Lindsay Fitzgerald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-27 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Legale ejere: AniCura AB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Navne: DJURSJUKHUSGRUPPEN DANMARK HOLDINGApS (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2012-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2012-12-27 tilføjes Stiftere: Alan-Amit Pai (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)