Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elleholmvej 38, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Anne Plads 2, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE SØREN SIMONSEN ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-28 tilføjes Vedtægter: 2021-04-28 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Simonsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Anne Plads 2, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2012-12-26 tilføjes Direktion: Søren Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Alment Praktiserende Læge Søren Simonsen ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Kontaktoplysninger: centerholmen182@gmail.com (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2012-12-26 tilføjes Legale ejere: Søren Simonsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2012-12-26 tilføjes Navne: SØREN SIMONSEN ODENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2012-12-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2012-12-26 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2012-12-26 tilføjes Stiftere: Søren Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 tilføjes Vedtægter: 2012-12-26 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2012-12-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2012-12-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)