Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 fjernes Legale ejere: Haugaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Haugaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Carsten Rozsa Haugaard (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-02-21 tilføjes Legale ejere: Haugaard Holding af 2017 ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Direktion: Carsten Rozsa Haugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Legale ejere: Carsten Rozsa Haugaard, MH FINANS ApS (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2013-01-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 10/12-12 ApS (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2013-01-03 tilføjes Reelle ejere: Martin Haugaard, Carsten Rozsa Haugaard (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Stiftere: Carsten Rozsa Haugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Vedtægter: 2013-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)