Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 16, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Nørfjand Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Jens Eli Junge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-25 tilføjes Bestyrelse: Leif Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-02-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Kristian Degn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Bestyrelse: Gorm Finn Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-10 fjernes Bestyrelse: Kjeld René Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Filskov Kro, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.688.206,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Legale ejere: FILSKOV KRO HOLDING ApS, Flemming Jens Eli Junge, Jørgen Skovgaard Mortensen, John Toftgaard Junge (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2014-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Vedtægter: 2014-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2014-01-19 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.362.212,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.289.770,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2013-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 34, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 34, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Bestyrelse: John Toftgaard Junge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-03 fjernes Bestyrelse: John Toftgaard Junge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-03 tilføjes Direktion: John Toftgaard Junge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2014-01-28)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Navne: FILSKOV KRO P/S (offentliggjort 2013-01-25)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Stiftere: FILSKOV KRO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2013-01-25)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)