Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 16, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2013-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 3/1 2013, FILSKOV. (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2014-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FILSKOV KRO P/S. (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2024-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Nørfjand Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-26 fjernes Bestyrelse: Niels Hundebøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: ENTREPRENØRFIRMAET HARRY ANDERSEN & SØN A/S (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Kristian Degn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Bestyrelse: Gorm Finn Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-10 fjernes Bestyrelse: Kjeld René Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i Filskov Kro P/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 166.750,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Legale ejere: ENTREPRENØRFIRMAET HARRY ANDERSEN & SØN A/S, HUNDEBØLL FINANCE A/S, K.D.H. INVEST ApS, KP HOLDING FILSKOV ApS, FLEX HOME A/S, C.A. HOLDING ApS, PAC ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2014-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Vedtægter: 2014-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 132.250,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 120.750,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jens Eli Junge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2013-01-03 tilføjes Bestyrelse: Kjeld René Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2013-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 34, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 34, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Direktion: John Toftgaard Junge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 92.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Legale ejere: TR ULDAHL HOLDING ApS, ULDAHL A/S (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2013-01-03 tilføjes Navne: FILSKOV KRO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Stiftere: ULDAHL A/S, TR ULDAHL HOLDING ApS, PAC ApS, KP HOLDING FILSKOV ApS, K.D.H. INVEST ApS, HUNDEBØLL FINANCE A/S, FLEX HOME A/S, C.A. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2013-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)